00问答网
所有问题
当前搜索:
于洪区区委书记是谁啊
王一兵的任免信息
答:
2015年3月26日,于洪区召开全区领导干部大会,宣布中共沈阳市委关于于洪区委主要领导调整的决定:王一兵任
于洪区委书记
。 2015年7月6日,康平县召开全县领导干部大会,会议宣布了省委、市委关于康平县委书记职务任免的决定。王一兵同志不再担任康平县委书记职务。
于波的工作经历
答:
1979-1983年沈阳市于洪区翟家公社科研站技术员 ;1983-1984年沈阳市于洪区翟家公社管委会副主任 ;1984-1993年沈阳市于洪区政府副区长 ;1993-1997年沈阳市
于洪区委
常委、政府常务副区长 ;1997-1998年沈阳市于洪区委副
书记
;1998-1998年沈阳市于洪区委副书记,政府副区长、代区长 ;1998-2001年沈阳...
沈阳市
于洪区
区长和副区长是什么级别的职务
答:
沈阳的领导级别按副省级城市机构的行政级别划分,具体如下:附:副省级城市机构的行政级别:副省级城市市政府--副省级 市辖区政府--副地(厅)级 市辖县政府--正处级(使用等同副厅级)市政府的行政机构--副厅级 市辖区政府的行政机构--正处级 市辖县政府的行政机构--正科级(使用等同正处...
沈阳特种机床装备城 入驻的都有哪些公司
答:
”对于
于洪区委书记
戴贺臣来说,这个问题一直萦绕在心头。经过深入研判,广借他山之石,于洪果断锁定新发展方向——特种机床装备。这是国家战略之需、东北老工业振兴之需、沈阳完善数控机床产业链条之需、不断增长的市场之需,更是于洪区域发展之需!振兴装备制造业,迫切需要尽快提升国产数控机床发展水平。
王一兵的人物履历
答:
铁西区政府副区长,铁西区委常委、常务副区长。2008年06月任辽宁省沈阳市铁西区委常委、常务副区长,沈阳经济技术开发区管委会常务副主任。2010年04月任辽宁省沈阳市卫生局局长、党委副书记。2011年04月任辽宁省康平县委书记。2015年03月任辽宁省沈阳市
于洪区委书记
。
顾春明的履历
答:
1988——1991年,中共沈阳市委宣传部办公室主任;1991——1993年,中共沈阳市委宣传部秘书长(副局级);1993——1995年,中共沈阳市委宣传部副部长;1995——1996年,中共沈阳市委副秘书长兼市委政研室主任;1996——1997年,中共沈阳市委副秘书长(正局级),
于洪区委
副
书记
;1997—...
连茂君的人物生平
答:
2011年1月,连茂君出任沈阳市
于洪区委
副
书记
、区长,2013年2月任沈阳市政府秘书长。2016年9月,连茂君任沈阳市委常委、秘书长,2018年6月任辽宁省沈抚新区管委会主任。2019年10月,连茂君离开辽宁工作,履新天津市政府党组成员,11月任天津市副市长,分管工业和信息化(国防工业、无线电管理)、科技...
陈佳标的人物履历
答:
09-2004.03沈阳市于洪区政府副区长;2004.03-2004.04
于洪区委
常委;2004.04-2008.03于洪区委常委、组织部部长(其间:2005.10-2006.10在阜新市阜蒙县挂职,任阜蒙县委副
书记
) ,(2002.01—2004.11在沈阳师范大学教育管理专业在职研究生学习);2008.03-2008.04于洪区委副书记、组织部部长;...
张振威职务
答:
张振威先生的早期经历从1968年9月至1978年9月开始,他在盘锦、铁岭、沈阳市
于洪区
等地进行插队工作,担任过生产队长、青年点点长、大队团总支书记、公社团
委书记
,以及区团委和
区委
的负责人和秘书等职务。1978年9月至1982年9月,他进一步深造,成为东北大学机械系机械设计专业的学生。毕业后,他在1982年...
沈阳市
于洪区
民政局局长叫什么?
答:
局党
委书记
张哲:主持民政局党委全面工作,分管局党委组织部、党委办公室、纪检。副局长 李东辉:分管救灾救济处、低保和社会管理处、市慈善总会办公室、市救灾救济物资管理服务中心。副局长 屈会志:分管市民间组织管理办公室、市区划地名管理办公室、福利企业管理处、市社会福利有奖募捐办公室。副局长 ...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
于洪区区长区委书记是谁
现任于洪区区委书记
于洪区区委常委人员名单
于洪区最新领导班子
于洪区领导班子成员名单最新
于洪区区长高政威他的简历
于洪区张龙区长
沈阳市于洪区高政威
于洪书记高正威