00问答网
所有问题
当前搜索:
伊春市友好区委书记
那贵玲简介
答:
那贵玲,女性,满族,1963年3月出生,黑龙江双城人。她是一名中共党员,具有教授级高级政工师职称。1980年12月,那贵玲开始工作,拥有省委党校经济管理专业研究生及哈师大教育学硕士研究生学历。她负责纪检、监察、审计工作,与商务英语系保持联系。1980年至1982年间,她担任
伊春市
新青区中学的教师;1982...
林宏坤黑龙江省
伊春市
林管局副局长
答:
1995年6月至2000年12月,林宏坤担任
伊春市
团
委书记
和党组书记。2000年12月至2001年5月,他处于待分配状态,随后在2001年5月至2002年1月,他成为了双丰林业局的党委书记。2002年至2004年,他在双丰林业局担任党委书记和局长,之后在2004年12月至2006年11月,他转任南岔区(局)党委副书记和区(局)...
张云福的担任职务
答:
现任
伊春市
翠峦
区委书记
,主持区委全面工作。
铁力市张泱是谁啊?
答:
张 泱,男,汉族,1961年4月出生,河南省汝阳县人。1986年7月加入中国共产党,1981年7月参加工作,东北林业大学森林工程专业毕业,大学学历,教授级高级工程师职称。现任中共铁力市
委书记
。[1]1981.07-1983.08
友好
林业局朝阳林场技术员;1983.08-1986.07
伊春市
职工大学学习;1986.07-1988.07 友...
姜春玉个人履历
答:
姜春玉的早期教育与职业生涯开始于1961年8月至1963年7月,她在齐齐哈尔师范学院接受学习。毕业后,她立即投身教育事业,从1963年8月起,她在
伊春市伊春区
第五中学担任教员,并担任团总支的副
书记
职务,直到1972年7月。1972年8月至1975年1月,她的职责进一步扩展,成为伊春区文教团委的副书记和革
委
会副...
赵建军的工作简介
答:
04
伊春市
多种经营局(农委)副局长(副主任)(期间:1998.10—1999.05下派南岔促农工作队队长;2001.1—2002.5派驻铁力“三个代表”学教活动指导组长)2003.04—2006.12 中共铁力市委副书记2006.12—2009.10 中共乌伊岭区委书记2009.10—2013.9 中共美溪区委书记2013.9—中共
友好区委书记
...
赵建军的工作简介
答:
04
伊春市
多种经营局(农委)副局长(副主任)(期间:1998.10—1999.05下派南岔促农工作队队长;2001.1—2002.5派驻铁力“三个代表”学教活动指导组长)2003.04—2006.12 中共铁力市委副书记2006.12—2009.10 中共乌伊岭区委书记2009.10—2013.9 中共美溪区委书记2013.9—中共
友好区委书记
...
伊春市
印岩去哪里了
答:
请问你是想问“
伊春市
的印岩同志去哪里了”这个问题吗?2016年1月,他拟任上甘岭区(局)党
委委
员、常委、
书记
。1984年12月参加工作,1992年9月入党,哈尔滨工业大学经济管理专业在职大学毕业,高级经济师。曾任伊春市财政局党组成员、副局长。2009年12月30日任伊春市城市建设投资管理办公室主任。
关思伟的人物履历
答:
02-2006.12朗乡林业局党委副书记、局长;2006.12-2008.06
伊春市
铁力
市委
副书记、市长;2008.06-2010.01伊春市铁力市委书记;2010.01起历任伊春市人大常委会副主任、伊春市铁力市委书记,伊春市委常委、统战部部长,伊春市带岭
区委书记
等职务。2015.05任中国人民政治协商会议伊春市第十届委员会副主席。
陈庆霞的各方回应
答:
带岭区宣传部长李楠表示,今后将“继续加大寻找孩子工作力度”,“对于陈庆霞本人病情继续给予治疗”,“继续对信访人陈庆霞进行人文关怀”。 就上访人陈庆霞被限制人身自由等问题,黑龙江
伊春市
带岭
区委书记
张跃文2013年1月24日回应:整件事情已持续10年,当地政府负有责任,必须“认账”,...
1
2
3
4
涓嬩竴椤
其他人还搜
伊春市友好区历任书记
伊春市友好区委历任书记赵
伊春市友好区政府领导班子
伊春友好区最新干部调整
友好区党委书记
伊春市友好区司东丽副区长
伊春友好干部名单
伊春市友好区最新干部任免
伊春市友好区委最新任命