00问答网
所有问题
当前搜索:
历届闽清县县委书记
肖华的任免信息
答:
2015年9月,经福建省委研究决定,肖华同志任福建
闽清县委书记
。 2015年11月19日,肖华辞去闽清县人民政府县长职务。
肖华的人物履历
答:
曾任福建省闽侯
县委
党校教师,闽侯县人事局专技股股长,闽侯县精神文明建设委员会办公室副主任,闽侯县甘蔗镇党委副
书记
、镇长,闽侯县白沙镇党委书记,福建省周宁
县委
副书记,福州金山工业区开发建设有限公司副总经理,福州市金山工业集中区党工委委员、管委会副主任(2005.08—2008.07挂职先后任新疆米泉市委...
仓山区郑子记现状
答:
2、2016.07-2018.07
福建省闽清县委
副书记。3、2018.07-2019.11福州新区仓山功能区党委副书记、管委会常务副主任(正处级)。4、2019.11-2020.01中共闽清县委副书记、县政府党组书记、代县长。5、2020.01-2021.05中共闽清县委副书记、县政府党组书记、县长。6、2021.05福州市仓山区
委书记
。
陈铁晗的职务任免
答:
2015年5月29日,闽清县召开全县领导干部大会,市委组织部副部长林舫传达了福建省委、福州市委关于闽清县委主要领导人事变动的决定:陈铁晗同志任福建省地质矿产勘查开发局党组成员、副局长,不再担任
闽清县委书记
、常委、委员职务。
黄斌的个人简历
答:
黄斌,男,汉族,1970年6月出生,福建闽清人,1993年9月参加工作,中共党员,在职大学学历。曾任闽清县下祝乡团委干事、副
书记
、书记,
闽清县委
办秘书科科员、科长、办公室副主任科员、副主任,闽清县档案局局长,闽清县金沙镇党委副书记、镇长,县政府办主任,2011年8月任闽清县人民政府副县长。
项南个人简历
答:
1941年,项南进入新四军军部,作为中共中央华中局工作组组员,之后任职于苏北建阳县财经科科长、阜东县政府秘书等职务,逐步晋升为中共甘泉
县委书记
、滁县地委宣传部长等。1952年,他担任青年团安徽省委书记,随后在多个青年工作委员会中担任要职,直至1955年5月成为青年团中央宣传部部长。然而,1966年至1970...
许用贵的任免信息
答:
2015年11月5日,中共福建省委、福州市委任命许用贵同志为中共
闽清县委
委员、常委、副
书记
,并提名许用贵同志为闽清县人民政府县长候选人。 2015年11月19日,许用贵同志任闽清县政府副县长、代理县长职务。 2015年11月24日,福州市人民政府决定免去许用贵同志的福州市交通战备办公室主任职务。 2015年12月30日...
闽清县
几个正处级?
答:
县区处级干部主要集中在四家班子中,我们不妨来算一算。1、党委口:书记、副书记、组织部长、宣传部长、统战部长、政法
委书记
、纪委书记、
县委
办主任,一共8人;2、政府口:县长、常务副县长、城建副县长、工业副县长、农林水利副县长,外加一到两名副县长或党组成员,总共5-7名;3、人大:一般是5-...
项南是哪儿人
答:
1938年10月任福建顺昌抗敌剧团团长。1939年1月任福建
闽清县
战时民教工作队队长。1939年10月任广西桂林苗圃主任、青年科学技术人员协进会理事、成达师范教员。1941年到新四军军部,任中共中央华中局工作组组员。1941年任苏北建阳县财经科科长,阜东县政府秘书,中共阜东9区区
委书记
,中共阜东
县委
宣传部长。
福州魏邦仲简历
答:
2020年4月,魏邦仲从闽侯县调任福州高新技术产业开发区党工委副书记、管委会主任,2021年7月至今担任福州高新技术产业开发区党工委书记。原来担任仓山区
委书记
的是郑子记。郑子记先后在福州市下辖的长乐市、
闽清县
工作,2021年5月起担任仓山区委书记。魏邦仲人物履历:曾任福州市闽侯县南通镇镇长,福州市闽侯...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
闽清历任县委书记县长
闽清县老县委书记名单
闽清历任书记名单一共多少人
闽清县历任领导班子
闽清历任县委书记王
原闽清县委书记是谁
闽清历任县长名单
闽清县书记县长历任
历届闽侯县委书记