00问答网
所有问题
当前搜索:
山西省吕梁市岚县县长
吴志国任职经历
答:
1983年,吴志国晋升为共青团
吕梁
地委副书记,之后在1986年担任中共中阳县委副书记。1990年,他成为中共吕梁地委政法委副书记,这一职务使他在1991年成为共青团吕梁地委书记,期间他还参加了
山西省
经济干部管理学院的学习提升。1992年,他担任中共
岚县
县委副书记和
县长
,1995年和1996年,他的职务进一步提升,先后...
李润林工作履历
答:
一九八六年十二月,他转任
岚县
县委政研室主任。李润林同志的仕途进一步发展,于一九八七年二月接任共青团
吕梁
地委副书记,其间他在一九八八年三月至八月参加了省委党校十班的培训。一九九零年四月,他担任中共交口县委副书记,期间在一九九七年八月至一九九八年一月,他又在省委党校中青年领导干部培训二十四班进...
岚县
有几个副
县长
答:
岚县
的副
县长
有**7个**,分别是:1郭俊生,县委常委、副县长,2程智芳,副县长,3白智平,副县长,县公安局党委书记、局长、督察长,4雷海云,副县长,5杨秋旺,副县长,6赵吝加,副县长(挂职),7康峰,副县长(挂职)。
山西岚县
原人大副主任李茂林现还在岗吗?
答:
县 长
乔晓峰 县委常委、常务副
县长
李忠毅 副县长 乔劲松 副县长 康采霞 副县长 游万强 副县长 杨 辉 县长助理、公安局长 韩振民 县长助理、治税办主任 杨子龙 县政府党组成员、县委党校常务副校长 苏兆才 县政府党组成员、夏家营镇党委书记 权 斌 县政府党组成...
陈国荣的人物履历
答:
1996年2月至1996年5月,陈国荣任临县县委常委、政府常务副
县长
;1996年5月至1998年5月,他担任
岚县
人民政府县长;1998年5月至2003年7月,陈国荣任岚县县委书记;2003年7月至2008年12月,他任临县县委书记(2006年11月明确享受副厅级待遇);2008年12月至2011年10月,陈国荣任
山西省
农业厅党组成员、...
吕梁岚县
副
县长
都有谁
答:
牛元生、刘慧民、尹永平、牛崇山、刘思昭
山西
郭建秀多大了
答:
郭建秀 ,女,汉族,
山西省吕梁市岚县
,山西省音乐家协会会员,中国国际声乐艺术研究会会员,太原学院青年教师。中文名 郭建秀 民 族汉族 出生地山西省吕梁市岚县 职 业 教师 毕业院校 山西大学 主要成就 中国国际声乐艺术研究会会员
岚县县长
扮演者
答:
岚县县长
扮演者是吴越。吴越,1972年4月10日出生于上海市闵行区,中国影视女演员,毕业于上海戏剧学院,1995年参演电视剧《北京深秋的故事》出道,1997年凭借《和平年代》获得第17届中国电视金鹰奖优秀女配角。
山西省岚县
社科乡名人
答:
岚县
属
山西省吕梁市
辖县。位于省境中部西侧,为吕梁山北端重要的区域城市,位于吕梁北,忻州南,邻太原。岚县,海拔较高,地势平坦,号称"天上云间"。全县最高海拔2275 米,最低海拔1154 米。岚县位于山西省吕梁地区东北部,东邻静乐,南连娄烦、方山,西靠兴县,北倚岢岚。面积1514平方公里,辖4镇8...
岚县
并岢
岚县
是真的吗
答:
是真的。根据查询当地政府官方消息显示,岢岚县、
岚县
合并,行政机关设岢岚县城。是真的。岚县,隶属
山西省吕梁市
,位于山西省境中部西侧,吕梁北,忻州南,邻太原,东邻静乐,南连娄烦、方山,西靠兴县,北倚岢岚。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
岚县人民政府县长
吕梁市刘建军岚县
岚县副县长有谁
岚县县长王小明
岚县24年人事最新任免
岚县人民政府门户网站
岚县所有的副县长名单
岚县县长热线电话
岚县县长王小明的个人资料