00问答网
所有问题
当前搜索:
广东省普宁市历届书记
普宁历届
县长
答:
张我东、王政等。根据查询普宁县政府官网得知,截止到2023年5月19日,
普宁历届
县长有李雪光、张我东、王政等,其中李雪光担任第一任普宁县县长。普宁市,
广东省
辖县级市,由揭阳市代管,位于广东省东部偏南
请问:1949年7月1日
普宁县
人民政府成立后,第一任
书记
(县长)是哪位?_百 ...
答:
1949年7月1日普宁县人民政府成立后,第一任
书记
(县长)是李雪光。李雪光,乳名秋逢,曾用名李湘、李志遇,男,1918年3月20日(农历二月初八)出生于
广东省普宁县
流沙镇斗文村一户贫苦农民家庭里,三兄弟排行第二,高中文化程度。于2005年5月22日18时45分逝世,享年88岁。曾任广东省委宣传部副部长...
普宁
有什么名人
答:
方耀(1834—1891年),又名方辉、方照轩,
普宁
洪阳西村人。出身行伍,以剿太平军发迹,官至
广东
水师提督。柯华(1915—),普宁里湖棋盘村人,著名外交官,外交部首任礼宾司司长,中国驻英大使,曾任中共西安市委副
书记
,国务院港澳办公室顾问,第七届全国政协常委。陈小奇(1954—),普宁赤岗镇人,...
广东省揭阳市普宁市
属于哪个市
答:
清雍正十年(1732年)广东巡抚杨文乾奉旨批文将潮阳县戎水都170个村、贵山都西半部93个村以及洋乌都尾段45个村划归
普宁县
管辖,在明、清两代普宁县隶属潮州府,民国时期隶属潮循道、东江行政委员公署、第五区行政督察专员公署。1949年7月1日普宁县人民0在流沙镇成立,新中国成立后,普宁县先后隶属
广东省
潮汕专署、粤东行...
丁伟斌的丁伟斌生平事迹
答:
此外,丁伟斌还收受普宁市委原
书记
、现任普宁市委宣传部副部长黄某某,
普宁市
洪阳镇原镇长、现任洪阳镇党委书记钟某某,普宁市大南山镇委、里湖镇委书记张某某(另案处理)等多名领导干部的钱物。据统计,参与向丁行贿的领导干部共计有16人之多。登门“送礼”者络绎不绝在丁的受贿记录中,其从企业、商人...
普宁
郑海忠怎么了
答:
任
普宁
市委副
书记
。郑海忠,汉族,2017年5月,任揭阳市文化广电新闻出版局局长,截止至2022年10月10日任普宁市委副书记。2014年4月23日,揭阳
市市
文广新局局长郑海忠前往党的群众路线教育实践活动联系点市博物馆,调研指导教育实践活动。
普宁市
现任市长是谁
答:
陈声亮,男,
广东省
揭西县人,汉族,1959年12月出生,学历研究生,1982年7月参加工作,1984年6月加入中国共产党,现任中共
普宁
市委副
书记
,市人民政府市长、党组书记。
广东省普宁市
是在哪个地方?
答:
广东省普宁市
残联在哪里? 地址:普宁市党政办公大楼南区西侧,值班电话: 2220572 。我家是广东省,普宁市是北京市的哪个方向? 普宁市在北京市的南方 广东省普宁市民政局在哪里? 你是要去登记结婚的吗?是的话直接在市 *** 下车,市 *** 的后面就是民政局的婚姻登记处了!祝幸福。广东省...
普宁市
李悦双现在在哪里上班
答:
李悦双,女,汉族,1964年8月出生,
广东普宁
人,大学文化程度,1984年8月参加工作,1987年2月加入中国共产党。曾任
普宁市
教育局党组
书记
、局长。2022年7月,李悦双涉嫌严重违纪违法,接受普宁市纪委监委纪律审查和监察调查。2022年9月,李悦双严重违纪违法被开除党籍和公职。如果需要更准确的信息,建议...
陈敏生的介绍
答:
陈敏生,这位内科领域的杰出人物,出生于1962年10月,
广东省普宁市
占陇镇的他,拥有深厚的学术背景和卓越的领导才能。1983年,他从中山医科大学毕业后,便投身于广州医学院,开始了他的教育和医疗生涯。在他的职业生涯中,陈敏生曾担任过多个重要职务:2002年9月,他晋升为广州医学院的院长,随后在2005年3...
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
广东省普宁县解放后历任县长
普宁历届县委书记
普宁东街道上塘乡书记是谁啊
普宁县委书记张浦骏简历
普宁市陈少平个人简历介绍
广东省揭阳市历届书记
普宁历届政府领导名单最新公示
普宁几任书记被抓
普宁市历任领导名单一览表