00问答网
所有问题
当前搜索:
慈溪市委政法委副书记
宁海县县长杨勇哪里人
答:
杨勇,男,汉族,1975年10月生,浙江宁波人,1995年5月加入中国共产党,1996年7月参加工作,省委党校研究生学历。现任宁海县人民政府县长。曾任宁波团市委宣传部副部长、联络部副部长、部长、常委、副书记、书记等职,2011年11月调任慈溪工作,任
慈溪市委副书记
、
政法委
书记。现任宁海县人民政府县长。
马晓晖的人物履历
答:
在浙江大学经济学专业研究生课程班学习结业);1997.09---2000.12共青团浙江省宁波
市委书记
(1998.08---2000.12,在中央党校经济管理专业本科班学习);2000.12---2004.08浙江省宁海县
委副书记
、
政法委
书记(副厅级,
肖培生的履历
答:
1993.03——1997.08,浙江省
慈溪市
人民法院院长、党组书记;1997.08——2000.06,浙江省宁波市北仑区
委副书记
;2000.06——2005.03,中共浙江省象山县
委书记
;2005.03——2008.05,中共浙江省台州
市委
常委、市委组织部部长;2008.05——2009.04,中共浙江省台州市委常委、市委组织部部长、市委党校校长...
云南中烟工业有限公司原董事长夜礼斌,主动投案
答:
将满57岁的马晓晖,浙江
慈溪
人,曾在浙江多个地市担任领导,曾任台州市委常委、组织部部长,温州
市委副书记
,杭州市委常委、副市长,杭州市委副书记、
政法委
书记。2018年2月马晓晖出任湖州
市委书记
,2021年8月调任浙江省人大常委会机关党组副书记,8月19日主动投案,接受浙江省纪委监委审查调查。值得注意的是,马晓晖主动投...
浙江省温州龙港
市
(县级市)市长是谁?
答:
姚高员。姚高员,男,汉族,1968年8月生,浙江
慈溪
人,1993年12月加入中国共产党,1990年8月参加工作,浙江省委党校研究生学历。现任浙江省温州
市委副书记
、市长。2017年03月——2018年02月任温州市委副书记、
政法委
书记; 2018年02月——2018年03月任温州市委副书记、代市长;2018年03月—— 任温州...
邵占维的个人履历
答:
1988.12-1993.7,宁波
市
体改办副主任,市计委副主任、党工
委副书记
。1993.7-1996.3,宁波市计委主任、党工
委书记
(1994.2确定为副厅长级 ,1992.9-1994.1在南京理工大学研究生课程进修班兵器系统工程专业学习,获工学硕士学位); 1996.3-1996.9,宁波市政府秘书长、办公厅党组书记,...
杭州市市长是谁?
答:
现任杭州市市长:邵占维。蔡奇辞去杭州市市长后,由邵占维担任杭州市市长。 邵占维资料: 邵占维,男,1955年1月生,汉族,浙江
慈溪
人,1970年10月参加工作,1980年7月加入中国共产党,浙江省委党校在职大学毕业,南京理工大学工学硕士。现任职务:中共杭州
市委副书记
、代市长。工作简历:1970年10月 ...
谢志迪的履历
答:
1987.10-1989.05 成都市委办公厅第二秘书处副处长;1989.05-1992.03 成都市委办公厅第一秘书处处长;1992.03-1999.12 成都市金牛区
委副书记
,兼区委党校校长,1997年兼区
委政法委
书记(其间:1997.09-1999.09四川大学工商系MBA课程进修班学习);1999.12-2005.02 四川省邛崃
市委书记
;...
肖培生个人履历
答:
1993年3月至1997年8月,肖培生担任
慈溪市
人民法院院长、党组书记。1997年8月至2000年6月,他担任中共宁波市北仑区
委副书记
。2000年6月至2005年3月,肖培生担任中共象山县
委书记
。2005年3月至2008年5月,他成为台州
市委
常委、市委组织部部长。2008年5月至2009年4月,肖培生担任台州市委常委、市委组织部...
邵占维的介绍
答:
邵占维(1956.2-2013.3.6),男,汉族,浙江省宁波市
慈溪市
人,1970年10月参加工作,1980年7月加入中国共产党,浙江省委党校在职大学毕业,南京理工大学研究生课程进修班兵器系统工程专业工学硕士。曾任宁波
市副
市长、市委常委、常务副市长、副书记、
政法委
书记,温州
市委副书记
、代市长、市长、
市委书记
、...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
慈溪谢晖政法委副书记
慈溪政法委书记是谁现任
慈溪市政法委常委成员
慈溪市政法委副书记马科听
慈溪政法委书记近期新闻报道
慈溪沈信波干部公示
慈溪市政法委人员名单最新
慈溪政法委最新领导班子公示
慈溪市委政法委书记是谁