00问答网
所有问题
当前搜索:
萧山历任书记及县长是谁啊
萧山
抗战故事是什么?
答:
当时
萧山
县政府驻扎在河上店凤凰坞,即今河上镇凤坞村。国民党萧山县四任
县长以及
中共萧山县工委抗日自卫团队、军工队和政工队,驻守凤坞村办公。这里是当时萧山抗战的指挥中心。在长达5年多的时间里,因为县政府搬迁至此,河上镇凤坞村成为日本侵略军袭击的重要目标,饱受日军重点进攻和血腥轰炸。至1944年5月,县政府...
洪航勇生平
答:
洪航勇先生在其职业生涯早期,自1974年6月至1980年11月,他在临安县堰口公社担任电工,同时担任公社党委委员和团委书记。随后,他在於潜区人武部任职并升任团区委书记,以及在乐平公社担任党委副
书记和
副主任职务。1980年11月至1982年11月,他进入浙江省林学院,专修林学专业。1982年11月至1983年12月,...
丁守安个人简介
答:
1949年5月,丁守安的职务进一步提升,他任杭州市绸布装联合会组织科科长和杭州市工作团第三分队队长,后又转战绍兴县柯桥区,担任了区委副
书记
。1950年1月,他成为
萧山
县进化区委书记,此后陆续担任萧山县农民协会主任、萧山县供销合作社主任等职务,为当地经济建设贡献了力量。1953年,丁守安进入萧山县委...
孙景淼的人物履历
答:
12. 2002年4月至2002年5月,孙景淼任杭州市委委员,市政府党组成员、副市长,淳安县委副
书记
、
县长
。13. 2002年5月至2007年2月,他担任杭州市委委员,市政府党组成员、副市长。14. 2007年2月至2008年2月,孙景淼任杭州市委常委,市政府党组成员、常务副市长。15. 2008年2月至2011年3月,他担任浙江...
程运启是民国衢县
县长
还是江山县县长
答:
程运启做过好多个
县长
,包括
萧山
、龙游、江山和衢县,是衢县最后一任民国县长。
浙江电大
萧山
学院领导班子
答:
丁福楠副
县长
兼
萧山
电大工作站站长的任期是从1984年2月至1986年3月。而当前的领导班子,宋德清院长和总支副
书记
一职由他担任,汤吾法担任总支书记,楼小青则为总支副书记。胡国良副院长和社区学院副院长的职责由他履行,来光辉和申树明是总支委员,申树明还兼任院长助理。朱锦羊则担任工会主席,为学院的...
高国飞的人物履历
答:
08——1988.04,萧山县良种场技术员;1988.04——1988.10,萧山县农业局病虫测报站技术员;1988.10——1993.01,共青团萧山县(市)委常委;1993.01——1996.02,共青团萧山市委副
书记
、党组成员(1995.06—1996.01,宁夏海原县挂职任
县长
助理);1996.02——1998.09,
萧山市
义盛镇党委副书记、...
洪关良的人物履历
答:
副镇长1994.12-1995.06挂职任宁夏海原县
县长
助理1995.07-1996.02
萧山市
衙前镇党委副
书记
、副镇长1996.02-1997.11萧山市衙前镇党委副书记、镇长1997.11-1998.03萧山市衙前镇党委书记、镇长1998.03-1999.01萧山市衙前镇党委书记1999.01-2000.08萧山市衙前镇党委书记、人大主席2000.08-2001.11
萧山区
(...
洪关良个人履历
答:
洪关良先生拥有丰富的政绩背景和任职经历。他早期曾担任
萧山市
来苏乡党委委员和新塘乡党委委员,积累了基层工作经验。随后,他晋升为萧山市衙前镇的副镇长,同时挂职宁夏海原县
县长
助理,展现了他的跨区域管理和协调能力。1996年2月,洪关良先生的职务进一步提升,他担任了衙前镇党委副
书记
,不久后接任镇长和...
王维澄简历
答:
王维澄的生涯始于1948年,在浙江省立杭州高中求学期间,他不仅专注于学业,还担任了地下党支部
书记
,这段经历为他积累了丰富的政治领导经验。毕业后,他转战教育领域,成为浙江省
萧山县长
河乡河斗里小学的教员,继续为社会教育贡献力量。中华人民共和国成立后,王维澄的职业生涯进入新的阶段。1949年,他担任...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
历届萧山书记都有谁
历任萧山区委书记简历
现任萧山区委常委名单
萧山县历届书记
萧山县历届领导班子名单
萧山书记最厉害三个职位
萧山历任书记一览表
浙江萧山市委历任领导名单
萧山区委书记詹连福